อื่นๆ

เทคนิคคูณเลขง่ายๆ และรวดเร็ว

161
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เทคนิคคูณเลขง่ายๆ และรวดเร็ว

เทคนิคการคูณเลขให้รวดเร็วและถูกต้อง วิธีนี้แนะนำสำหรับเด็กประถมครับและวิธีนี้บางคนก็อาจจะรู้นะครับนี่ก็เป็นวิธีลัดที่ผมใช้และเอามาแชร์กันครับ แล้ววิธีการนี้เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในยามจำเป็นและยังเป็นความติดตัวที่สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยครับ แล้วมีติดตัวไว้ก็ไม่ได้เสียหายครับ ซึ่งมันก็มีทั้งยากและง่ายครับ

1. การคูณตัวเลขที่มีเลข 10 100 1000 หรือ 10000

การคูณวิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายครับ คือให้ตัด 0 ตามจำนวนที่มีมาใส่ ข้างหลังตัวเลขที่นำมาคูณด้วยเลยครับ เช่น 58 x 100 = 5,800

เครดิตภาพ โดยนักเขียน

เครดิตภาพโดยนักเขียน

ตัวอย่างอื่นๆ

346 x 10 = 3,460

238 x 100 = 23,800

764 x 1,000 = 764,000

64,385 x 10,000 = 643,850,000

***เลขอื่นๆที่นำด้วยเลข 1 แล้วตามด้วย 0 เช่น 1,000,000 10,000,000 ก็ใช้ได้เช่นกัน***

Advertisement

Advertisement

2.การคูณเลขที่ตัวเลขตามด้วย 0 คูณกัน

วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ง่ายและรวดเร็วเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน คือให้ตัดเลข 0 ออกแล้วนำ ตัวเลขข้างหน้ามาคูณกัน แล้วเอาเลข 0 มารวมจำนวนกันมาเพิ่มเข้าไปทีหลัง เช่น 500 x 700 เป็น 5 x 7 = 35 รวมกับจำนวนเลข 0 ของแต่ละตัวมารวมกัน (คือ เลข 500 มีศูนย์ 2 ตัว เลข 700 ศูนย์ 2 ตัว รวมกันได้ 4 ตัว) ได้เป็น 35 รวมกลับ 0000 เป็น 350000 ดังนั้น 500 x 700 = 350000

เครเดิตภาพ โดยนักเขียน

เครดิตภาพโดยนักเขียน

ตัวอย่างอื่นๆ

20 x 50 = 1,000

400 x 60 = 24,000

3,000 x 700 = 2,100,000

80,000 x 50,000 = 4,000,000,000

3. การคูณเลขที่มีเลข 2,3,4,5,6,7,8,9 นำหน้าเลข 0 คูณกับตัวเลขอื่นๆ เช่น 20 300 4,000 50,000 600,000 7,000,000 เป็นต้น

วิธีนี้เป็นวิธีที่ยากกว่าวิธีที่หนึ่งไม่มาก คือให้เราตัดตัวเลขที่นำหน้า เลข 0 ออก แล้วนำตัวเลขที่เลข 0 ออกมามาคูณกับอีกจำนวนแล้วค่อยเอาเลข 0 มาเติมใส่ทีหลัง เช่น 87 x 300 เป็น 87 x 3 = 261 แล้วนำเลข 0 ที่ตัดไว้มาใส่ทีหลังเป็น 26,100 ดังนั้น 87 x 3 = 26,100

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพ โดยนักเขียน

เครดิตภาพโดยนักเขียน

ตัวอย่างอื่นๆ

32 x 70 = 224

57 x 200 = 11,400

476 x 4,000 = 1,904,000

46 x 50,000 = 2,300,000

784 x 200,000 = 156,800,000

4. การคูณเลขใดๆก็ตาม ที่คูณด้วย 5 50 500 5,000

วิธีนี้แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่

4.1ตัวเลขที่คูณด้วยเป็นจำนวน คู่

วิธีนี้อธิบายง่ายๆเลยก็คือ ให้เราเอาตัวที่คูณกับเลข 5 ไปหาร 2 แล้วคูณด้วย 10

เช่น 36 x 5 คิดได้โดย 36/2 = 18 แล้วคูณด้วย 10 เท่ากับ 180

วิธีการ เครดิตภาพโดยนักเขียน

* กรณีที่เป็น  50 500 5,000 ให้เพิ่มเลข 0 ตามจำนวน เช่น 50 ตัวที่เอาไปคูณเป็น 100  *

ตัวอย่างอื่นๆ

50 x 5 = 250

76 x 50 = 3,800

44 x 500 = 22,000

98 x 5,000 = 490,000

4.2 ตัวเลขที่คูณด้วยเป็นจำนวน คี่

วิธีนี้อาจยากและสับสนนึดนึงคือ ให้เรานำเลข 5 ไปไว้สุดท้ายของคำตอบแล้วหักลบไป 1 จำนวนที่คูณเลข 5 แล้วหาร 2 แล้วนำไปเติมตรงคำตอบตามเลข 5 ก่อนหน้านี้ เช่น  57 x 5 คิดได้โดย นำเลข 5 ไปไว้สุดท้าย แล้วนำเลข 57 มาลบ 1 เป็น 56 แล้วหารด้วยสองเป็น 28 แล้วนำมาต่อกันจึงเท่ากับ 285 ดังภาพ

Advertisement

Advertisement

วิธีการ เครดิตภาพโดยนักเขียน

* กรณีที่เป็น 50 500 5,000 ให้นำไปต่อท้ายเลย เช่น 23 x 50 = 1150  *

ตัวอย่างอื่นๆ

77 x 5 = 385

39 x 50 = 1,950

15 x 500 = 7,500

99 x 5,000 = 495,000

เป็นไงกันบ้างครับง่ายใช่ไหมละครับ^_^ บางวิธีก็อาจจะเป็นวิธีที่ใครหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดี และค้อนข้างง่าย บางวิธีก็อาจจะพึ่งรู้ก็ได้ครับ และวิธีเหล่านี้เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือยามจำเป็นก็ได้นะครับ หรือเอาไว้ใช้ในยามจำเป็น ส่วนวิธีนี้แนะนำสำหรับเด็กประถมครับ ส่วนครั้งต่อไปจะเอาวิธีที่ยาก ที่เป็นวิธีที่เด็กมัธยมเขาใช้กันนะครับ

***ขอบคุณครับ***

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์